Steffen Witterseh Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gisli&Rasmussen I/S (Ejer) |
Største overskud: | 617' DKK Witterseh holding IvS (Nu: Witterseh ApS) (2022) |
Største underskud: | -322' DKK Net3 ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 555' DKK PROVINSBANDEN ApS (Nu: Online Group ApS) (2016) |
Største gæld: | 1.652' DKK PROVINSBANDEN ApS (Nu: Online Group ApS) (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Anpartsselskabet Nørregade (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Witterseh ApS (6 år 2 måneder) |
Seed: 1801801545
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2012 hos Gisli&Rasmussen I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Malthe Gisli-Bødker at Steffen Witterseh Rasmussen stiftede Gisli&Rasmussen I/S den dag i oktober 2012. Titlen som Ejer og Stifter havde Steffen i 2 måneder, inden stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Witterseh ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Anpartsselskabet Nørregade
Via Witterseh ApS -
CLEANN ApS
Via Witterseh ApS -
Water Enterprise ApS
Via Witterseh ApS -
WIST ApS
Via Witterseh ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
Anpartsselskabet Nørregade
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.03.2021 -
Witterseh ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.07.2018 -
WIST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (40)
-
Witter Group ApS (Nu: WIST ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.06.2024
Registreringsdato: 17.06.2024 -
Net3 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
Net3 ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021
Blå bog (fortsat)
Steffen har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.07.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
07.09.2022 - 06.06.2023
Reel ejer
07.06.2023 - 31.12.2023
Reel ejer
01.01.2024 - 04.03.2024
Reel ejer
05.03.2024 - 30.05.2024
Reel ejer
31.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Reel ejer
20.11.2020 - 31.01.2021
Reel ejer
01.02.2021 - 31.10.2021
Direktør
04.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2021 - 02.07.2022
Reel ejer
03.07.2022 - 30.12.2023
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.06.2022 - 31.12.2022
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Witterseh holding IvS (Nu: Witterseh ApS) fremviste et overskud på 617' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Net3 ApS fremviste et underskud på 322' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 607' DKK (Water Enterprise ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 297' DKK (Kryger & Juul ApS (Nu: Teknevo ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 505' DKK (Water Enterprise ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -103' DKK (Esplanaden 6 ApS (Nu: CLEANN ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Steffen' netværk er Rasmus Lynegaard Henningsen.