Kenni Hansen Schrøder Callesen
Erhvervsaktiv siden: | 9. nov. 2012 (11 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kepevi (Ejer) |
Største overskud: | 11.770' DKK DAMCO DENMARK A/S (Nu: Maersk Logistics & Services Denmark A/S) (2015) |
Største underskud: | -20.777' DKK DAMCO DENMARK A/S (Nu: Maersk Logistics & Services Denmark A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 36.534' DKK DAMCO DENMARK A/S (Nu: Maersk Logistics & Services Denmark A/S) (2023) |
Største gæld: | 1.033.975' DKK DAMCO DENMARK A/S (Nu: Maersk Logistics & Services Denmark A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kepevi (4 år 5 måneder) |
Seed: 1581848504
Det hele begyndte for alvor dengang i 2012 i Kepevi (tidligere Donationer v/KH) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Kenni Hansen Schrøder Callesen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Kenni i 4 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. april 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2017.
Bestyrelsesposter (1)
-
Maersk Logistics & Services Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2023
Tidslinje (5)
-
MAERSK AGENCY DENMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
DAMCO DENMARK A/S (Nu: Maersk Logistics & Services Denmark A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023 -
MAERSK AGENCY DENMARK A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Kenni har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2023 - 31.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
09.11.2012 - 30.04.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kenni Hansen Schrøder Callesen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DAMCO DENMARK A/S (Nu: Maersk Logistics & Services Denmark A/S) der præsenterede et overskud på 6.858' DKK.
Kenni har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år fra 2023 til i dag hos Maersk Logistics & Services Denmark A/S.