Morten Willatzen
Erhvervsaktiv siden: | 23. dec. 2005 (18 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | WESTON-SUPER-MARE KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.084' DKK K/S WESTON-SUPER-MARE (2016) |
Største underskud: | -1.386' DKK K/S WESTON-SUPER-MARE (2014) |
Største egenkapital: | 5.330' DKK K/S RUGELEY (2023) |
Største gæld: | 22.539' DKK K/S WESTON-SUPER-MARE (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S WESTON-SUPER-MARE (18 år 9 måneder) |
Seed: 2110332751
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2005 i WESTON-SUPER-MARE KOMPLEMENTAR ApS med titlen som Ejer. Morten Willatzen købte en part af virksomheden d. 23. december 2005 og fik dermed en andel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Morten af: Poul Jørgen Krahn Nielsen, Peter Andreas Hartkopp, Torben Grønvall Espersen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer har Morten nu bestreddet i 18 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (5)
-
WESTON-SUPER-MARE KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
RUGELEY KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Morten Willatzen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BETTER ENERGY LINEAR P/S
Ejerandel: 10-14.99% -
Willatzen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
K/S WESTON-SUPER-MARE
Via WESTON-SUPER-MARE KOMPLEMENTAR ApS -
K/S RUGELEY
Via RUGELEY KOMPLEMENTAR ApS
Direktørposter (1)
-
Willatzen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S WESTON-SUPER-MARE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2013
Ejendomme (5)
Tidslinje (17)
-
Aqubiq ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.04.2022
Registreringsdato: 11.04.2022 -
Aqubiq ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2017
Registreringsdato: 06.09.2017 -
Aqubiq ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2017
Registreringsdato: 05.09.2017
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Ejer
30.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
31.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Morten Willatzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Willatzen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 46' DKK. Igennem holdingselskabet Willatzen Holding ApS har Morten derfor også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Morten Willatzen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor K/S WESTON-SUPER-MARE kunne offentliggøre et overskud på 3.084' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S WESTON-SUPER-MARE kunne offentliggøre et underskud på 1.386' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 295' DKK (K/S RUGELEY).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.330' DKK (K/S RUGELEY).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -18.757' DKK (K/S WESTON-SUPER-MARE).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Peter Andreas Hartkopp.