Anders Lyager Kaae
Erhvervsaktiv siden: | 8. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | INDIEMONDO ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.101' DKK LegalDesk.dk ApS (2021) |
Største underskud: | -13.171' DKK LegalDesk.dk ApS (2023) |
Største egenkapital: | 17.974' DKK LegalDesk.dk ApS (2022) |
Største gæld: | 9.021' DKK LegalDesk.dk ApS (2022) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos LegalDesk.dk ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af INDIEMONDO ApS (11 år 4 måneder) |
Seed: 1091840784
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2012 i INDIEMONDO ApS med titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med business-partnerne Lars Witt Bech Frahm, Jens Farvig Thomsen at Anders Lyager Kaae stiftede INDIEMONDO ApS den dag i februar 2012. Hvervet som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem bestred Anders i 11 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 6. juli 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2015 kunne vise et underskud på 3' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 6. juli 2023.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BENNET & DIAMOND HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
BD Law Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LEGAL DESK ApS
Via BENNET & DIAMOND HOLDING ApS -
LegalDesk.dk ApS
Via LEGAL DESK ApS
Direktørposter (3)
-
LegalDesk.dk ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.07.2016 -
BD Law Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2020 -
BENNET & DIAMOND HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.03.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
LegalDesk.dk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.09.2016
Tidslinje (14)
-
INDIEMONDO ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2023
Registreringsdato: 06.07.2023 -
BD Law Advokatanpartsselskab (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020 -
BD Law Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.03.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer
20.07.2016 - 19.07.2017
Direktør
20.07.2016 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
27.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.07.2017 - 04.05.2022
Reel ejer
05.05.2022 - 23.11.2023
Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,8% -
Stifter og Ejer
08.02.2012 - 06.07.2023
Bestyrelsesmedlem
22.06.2016 - 08.09.2017
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
19.11.2012 - 28.02.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor LegalDesk.dk ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.101' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LegalDesk.dk ApS kunne offentliggøre et underskud på 13.171' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.171' DKK (LegalDesk.dk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.662' DKK (LegalDesk.dk ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -32' DKK (LEGAL DESK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Simon Nikolaj Eklund.