Johan Vieth
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2017 (6 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CJDrone (Ejer) |
Største overskud: | 859' DKK MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.136' DKK MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.944' DKK MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af J.vieth Holding ApS (4 år) |
Seed: 1531712897
Det hele begyndte den dag i 2017 hos CJDrone i hvervet som Ejer. Johan Vieth købte virksomheden CJDrone den 11. december 2017. Johan der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer havde Johan i 1 år, inden stoppet den 29. december 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
J.vieth Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JV Ventilation ApS
Via J.vieth Holding ApS
Direktørposter (2)
-
J.vieth Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020 -
JV Ventilation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
JV Ventilation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Livieth Innovation ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.05.2022
Registreringsdato: 31.05.2022 -
MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.06.2021
Registreringsdato: 09.06.2021 -
Livieth Innovation ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020
Blå bog (fortsat)
Johan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
21.09.2020 - 08.06.2021
Direktør
21.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
09.06.2021 - 19.03.2023
Bestyrelsesmedlem
09.06.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Ejer
01.05.2020 - 31.05.2022
Ejerandel: 50% -
Ejer
11.12.2017 - 29.12.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Johan Vieth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn J.vieth Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 780' DKK. Gennem sit holdingselskab J.vieth Holding ApS har Johan dermed også andele i JV Ventilation ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Johan Vieth, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS) landede et overskud på 859' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 859' DKK (MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.136' DKK (MH Ventilation ApS (Nu: JV Ventilation ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 780' DKK (J.vieth Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Johan' netværk er Mads Daniel Kronquist Vieth.