Anna Bolette Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 1983 (41 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.481' DKK FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS (2018) |
Største underskud: | -2.653' DKK BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 26.352' DKK BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 14.235' DKK BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (2018) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND KULTURCENTER-LIMFJORD (2016) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS (37 år 6 måneder) |
Seed: 699128290
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1983 hos FRITZ DAHL PEDERSEN BILER ApS som Reel ejer og Direktør. Denne rolle havde Anna Bolette Pedersen i 37 år 6 måneder, inden stoppet den 20. december 2020.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 kunne fremvise et overskud på 3.481' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Via BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS -
TikTak Auktioner ApS
Via BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS -
Komplementarselskabet Risskov 1 ApS
Via BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS -
K/S Risskov 1
Via Komplementarselskabet Risskov 1 ApS
Direktørposter (2)
-
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2010 -
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.01.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
Skive Theater ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2022 -
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2010 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND KULTURCENTER-LIMFJORD
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.05.2022 -
BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.03.2009
Tidslinje (19)
-
I/S Vinde Vestergaard (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.10.2022
Registreringsdato: 03.10.2022 -
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND KULTURCENTER-LIMFJORD (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
Skive Theater ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022
Blå bog (fortsat)
Anna har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
21.04.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2012 - 03.10.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
09.12.2019 - 08.05.2022
Bestyrelsesmedlem
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.04.2018 - 08.05.2022
Bestyrelsesmedlem
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anna Bolette Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 25.743' DKK. Igennem sit holdingselskab BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS har Anna dermed også ejerandele i BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN EJENDOMSSELSKAB ApS (100%), TikTak Auktioner ApS (5-9.99%), Komplementarselskabet Risskov 1 ApS (10-14.99%) samt K/S Risskov 1 (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Anna Bolette Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Anna Bolette Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 3.126' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS der præsenterede et underskud på 2.653' DKK.
Anna har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 6 måneder fra 2009 til i dag hos BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.529' DKK (BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.743' DKK (BOLETTE OG FRITZ DAHL PEDERSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (SKIVE GEOTERMI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anna' netværk er Fritz Dahl Pedersen.