Yama Sadat
Erhvervsaktiv: | 4. feb. 2013 - 13. apr. 2024 |
Karrieren startede hos: | Sprog-mentor (Ejer) |
Største overskud: | 2.846' DKK Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -727' DKK Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 3.296' DKK Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS) (2018) |
Største gæld: | 1.488' DKK Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af IndsatsCenter for Videreudvikling ApS (8 år 8 måneder) |
Seed: 28221509
Det hele begyndte den dag i 2013 ved Sprog-mentor i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Yama Sadat der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Yama i 1 måned, før fratrædelsen den 1. april 2013.
Virksomheden opererede indenfor branchen oversættelse og tolkning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. april 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Yast Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
YS Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
IndsatsCenter for Videreudvikling ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Yast Holding ApS -
OC-CO ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Yast Holding ApS -
Impx ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Yast Holding ApS -
DKBilligst ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Yast Holding ApS -
JOB ICV ApS
Via YS Holding ApS
Direktørposter (2)
-
JOB ICV ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2024 -
YS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.2024
Tidslinje (38)
-
Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
Impx ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
OC-CO ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024
Blå bog (fortsat)
Yama har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
26.03.2021 - 10.06.2024
Reel ejer
26.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.04.2020 - 15.08.2023
Reel ejer
23.04.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.09.2023 - 10.06.2024
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.09.2015 - 10.06.2024
Reel ejer
20.09.2015 - 31.12.2022
Bestyrelsesmedlem
30.09.2016 - 30.01.2023
Reel ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Yama Sadat er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Yast Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022 kunne fremvise en egenkapital på 1.594' DKK.
• YS Holding ApS (ejer lige nu 100%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Yama Sadat, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS) landede et overskud på 2.846' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Integrationscenter ApS (Nu: IndsatsCenter for Videreudvikling ApS) landede et underskud på 727' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Yama' netværk er Viktor Lindblom Jørgensen.