Ronnie Brandt Taarnborg
Erhvervsaktiv siden: | 6. dec. 2012 (11 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Analyse & Tal I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.298' DKK ANALYSE & TAL F.M.B.A (2016) |
Største underskud: | -978' DKK ANALYSE & TAL F.M.B.A (2023) |
Største egenkapital: | 3.354' DKK ANALYSE & TAL F.M.B.A (2022) |
Største gæld: | 6.250' DKK ANALYSE & TAL F.M.B.A (2022) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos ANALYSE & TAL F.M.B.A (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Stora Nyteboda ApS (4 år 10 måneder) |
Seed: 954914737
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2012 hos Analyse & Tal I/S (tidligere &# I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Søren Nielsen-Gravholt, Magnus Skovrind Pedersen, Tobias Bornakke Bramsen, Pia Bang Jensen at Ronnie Brandt Taarnborg stiftede Analyse & Tal I/S den dag i december 2012. Titlen som Ejer og Stifter havde Ronnie i 2 år, inden stoppet den 31. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
Analyse & Tal Aarhus F.M.B.A
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.06.2023
Tidslinje (11)
-
Analyse & Tal Aarhus F.M.B.A (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
Stora Nyteboda ApS (0%)
Er ikke længere ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
ANALYSE & TAL F.M.B.A
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2020
Registreringsdato: 15.05.2020
Blå bog (fortsat)
Ronnie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.03.2018 - 01.02.2023
Ejerandel: 0% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2014 - 14.05.2017
Bestyrelsesmedlem
15.05.2017 - 03.09.2017
Bestyrelsesmedlem
04.09.2017 - 15.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
06.12.2012 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ronnie Brandt Taarnborg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos ANALYSE & TAL F.M.B.A der præsenterede et overskud på 1.298' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos ANALYSE & TAL F.M.B.A der præsenterede et underskud på 242' DKK.
Ronnie har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2017 til 2020 hos ANALYSE & TAL F.M.B.A.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 978' DKK (ANALYSE & TAL F.M.B.A).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.586' DKK (ANALYSE & TAL F.M.B.A).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (Analyse & Tal Aarhus F.M.B.A).