Michael Meyn
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2004 (20 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | AQUADANE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.668' DKK PROJEKT HELLERUP HAVE ApS (2014-15) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 14.369' DKK PROJEKT HELLERUP HAVE ApS (2014-15) |
Største gæld: | 16.514' DKK PROJEKT HELLERUP HAVE ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos ADVOKATAKTIESELSKABET KNUDSEN & PARTNERE (Nu: AdvokatFyn a/s) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af MEYN Advokater (11 år 8 måneder) |
Seed: 1004955032
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2004 i AQUADANE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Meyn i 2 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 24. november 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fremstilling af andet måle- og kontroludstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 24. november 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MEYN Advokater
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
PROJEKT HELLERUP HAVE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.09.2017
Registreringsdato: 06.09.2017 -
PROJEKT HELLERUP HAVE ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2017
Registreringsdato: 03.05.2017 -
MEYN Advokatfirma (Nu: MEYN Advokater) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2013
Registreringsdato: 01.01.2013
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
03.05.2017 - 06.09.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.06.2005 - 01.11.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
16.02.2006 - 15.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2006 - 01.02.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2005 til 2012 hos AdvokatFyn a/s.