Bent Josef Bächler
Erhvervsaktiv siden: | 9. apr. 1997 (27 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDISK LYDDÆMPER SERVICE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 10.875' DKK K/S DIFKO VARDE II (Nu: K/S RIBEVEJ 39, VARDE) (2018) |
Største underskud: | -3.875' DKK K/S DIFKO NÆSTVED II (2014) |
Største egenkapital: | 7.182' DKK K/S DIFKO NÆSTVED II (2014) |
Største gæld: | 55.151' DKK K/S DIFKO VARDE II (Nu: K/S RIBEVEJ 39, VARDE) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED II ApS (20 år 11 måneder) |
Seed: 1873189169
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1997 i NORDISK LYDDÆMPER SERVICE A/S (tidligere ØSTJYSK RESERVEDELSSALG ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Bent Josef Bächler i 1 år, før fratrædelsen d. 27. april 1998.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED II ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Rimac v/Bent J. Bächler
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S DIFKO NÆSTVED II
Via KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED II ApS
Bestyrelsesposter (2)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED II ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2003 -
K/S DIFKO NÆSTVED II
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.10.2003
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
KODIF VARDE II ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 24.11.2021
Registreringsdato: 24.11.2021 -
K/S DIFKO VARDE II (Nu: K/S RIBEVEJ 39, VARDE) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2021
Registreringsdato: 01.09.2021 -
K/S DIFKO NÆSTVED II (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016
Blå bog (fortsat)
Bent har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.10.2003 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.10.2003 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.10.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.2008 - 24.11.2021
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
30.12.2008 - 01.09.2021
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S DIFKO VARDE II (Nu: K/S RIBEVEJ 39, VARDE) kunne fremvise et overskud på 10.875' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor K/S DIFKO NÆSTVED II kunne fremvise et underskud på 2.821' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 5' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED II ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 606' DKK (K/S DIFKO NÆSTVED II).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.075' DKK (K/S DIFKO NÆSTVED II).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 376' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET DIFKO NÆSTVED II ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bent' netværk er Eigil Sejling Berwald.