Stig Peter Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. aug. 1998 (26 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | COWIFONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 100.425' DKK COWIFONDEN (2023) |
Største underskud: | -35.814' DKK ALECTIA A/S (2016) |
Største egenkapital: | 484.512' DKK COWIFONDEN (2023) |
Største gæld: | 196.686' DKK ALECTIA A/S (2016) |
Flest årsværk: | 624 årsværk hos ALECTIA A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af SPCadvice (11 år 9 måneder) |
Seed: 752550526
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1998 ved COWIFONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Stig Peter Christensen i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 1. oktober 2001.
Nu opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 100.425' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SPCadvice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (3)
-
SKIVE GEOTERMI A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.03.2024 -
KLIMAFONDEN SKIVE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2016 -
SLA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
SKIVE GEOTERMI A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
GreenLab Skive A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.04.2023
Registreringsdato: 12.04.2023 -
GreenLab Skive A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.01.2023
Registreringsdato: 02.01.2023
Blå bog (fortsat)
Stig har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
13.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 01.01.2023
Bestyrelsesmedlem
02.01.2023 - 12.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Stig Peter Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved ALECTIA A/S der præsenterede et overskud på 26.937' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved ALECTIA A/S der præsenterede et underskud på 35.814' DKK.
Stig har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 4 måneder fra 2016 til i dag hos KLIMAFONDEN SKIVE.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 100.425' DKK (COWIFONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 28.061' DKK (GreenLab Skive A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 484.512' DKK (COWIFONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (SKIVE GEOTERMI A/S).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Peder Christian Kirkegaard.