Pia Tindal Albæk Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pias mad (Ejer) |
Største overskud: | 233' DKK PIAS MAD ApS (Nu: Gaardens Gastro ApS) (2014) |
Største underskud: | -770' DKK PIAS MAD ApS (Nu: Gaardens Gastro ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 803' DKK ESLG A/S (Nu: ESLG ApS) (2013-14) |
Største gæld: | 3.374' DKK The Fairytale Company ApS (Nu: GL TFC ApS) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af The Holding of L3tz ApS (6 år 10 måneder) |
Seed: 607030870
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2013 ved Pias mad som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Pia Tindal Albæk Pedersen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Pia i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
The Holding of L3tz ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GL TFC ApS UNDER KONKURS
Via The Holding of L3tz ApS -
L3tz Shop ApS
Via The Holding of L3tz ApS
Tidslinje (17)
-
L3tz Shop ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
The Holding of L3tz ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
L3tz Shop ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2022
Registreringsdato: 17.11.2022
Blå bog (fortsat)
Pia har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
17.11.2022 - 12.08.2024
Reel ejer
17.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.11.2017 - 12.08.2024
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejer
30.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Ejer og Direktør
02.11.2017 - 01.11.2022
Reel ejer
02.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2020 - 06.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2014 - 31.07.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Pia Tindal Albæk Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn The Holding of L3tz ApS (ejer lige nu 49%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -1' DKK. Igennem sit holdingselskab The Holding of L3tz ApS har Pia dermed også ejerandele i GL TFC ApS (100%) og L3tz Shop ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Pia Tindal Albæk Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor PIAS MAD ApS (Nu: Gaardens Gastro ApS) fremviste et overskud på 233' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor The Fairytale Company ApS (Nu: GL TFC ApS) fremviste et underskud på 635' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Pia' netværk er Martin Jon Albæk Pedersen.