Rasmus Møller Bøgsted
Erhvervsaktiv siden: | 29. mar. 2001 (23 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DELTA DATA UDVIKLING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.884' DKK FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A. (2015) |
Største underskud: | -21.173' DKK FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A. (2021) |
Største egenkapital: | 108.998' DKK FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A. (2017) |
Største gæld: | 103.334' DKK FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A. (2015) |
Flest årsværk: | 48 årsværk hos FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A. (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DELTA DATA UDVIKLING A/S (23 år 6 måneder) |
Seed: 1379440523
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2001 ved DELTA DATA UDVIKLING A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Rasmus Møller Bøgsted nu besiddet i 23 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 317' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Bøgsted Mink I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tranekæret
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tranekæret Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
BØGSTED MINK ApS
Via Tranekæret Holding ApS -
Dogcoach ApS
Via Tranekæret Holding ApS -
Bøgsted Lager ApS
Via Tranekæret Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Bøgsted Lager ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020 -
Tranekæret Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.06.2021
Bestyrelsesposter (2)
-
DELTA DATA UDVIKLING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.03.2001 -
FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A. UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.06.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (17)
-
Dogcoach ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.02.2024
Registreringsdato: 29.02.2024 -
FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A. (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejer
02.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
15.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.03.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus Møller Bøgsted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tranekæret Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.482' DKK. Igennem sit holdingselskab Tranekæret Holding ApS har Rasmus dermed også ejerandele i BØGSTED MINK ApS (50-66.65%), Dogcoach ApS (10-14.99%) og Bøgsted Lager ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Rasmus Møller Bøgsted, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor BØGSTED HOLDING ApS fremviste et overskud på 1.846' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor BØGSTED HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.035' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 317' DKK (DELTA DATA UDVIKLING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.310' DKK (FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 57.924' DKK (FODERCENTRALEN LIMFJORDEN. A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.216' DKK (BØGSTED MINK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Arne Bøgsted.