Lene Vind
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2013 (11 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lene Vind Kommunikation (Ejer) |
Største overskud: | 158' DKK Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) (2019) |
Største underskud: | -106' DKK Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 298' DKK Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) (2021) |
Største gæld: | 3.566' DKK Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af NB-Medier ApS (5 år 4 måneder) |
Seed: 221405187
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2013 i Lene Vind Kommunikation med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lene Vind der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lene i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 15. juli 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen public relations og kommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. juli 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ullum & Vind Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NB-Medier ApS
Via Ullum & Vind Holding ApS
Direktørposter (2)
-
NB-Medier ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2019 -
Ullum & Vind Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
NB-Medier ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 22.02.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
Ullum & Vind Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020 -
Ullum & Vind Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2020
Registreringsdato: 01.07.2020
Blå bog (fortsat)
Lene har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
16.12.2016 - 14.11.2020
Ejer
16.12.2016 - 01.07.2020
Direktør
01.06.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
22.02.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
15.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter og Ejer
01.02.2013 - 15.07.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lene Vind er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ullum & Vind Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 98' DKK. Igennem holdingselskabet Ullum & Vind Holding ApS har Lene derfor også ejerandele i NB-Medier ApS (66.66-89.99%).
Se også koncerndiagram for Lene Vind, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) kunne offentliggøre et overskud på 158' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS) kunne offentliggøre et underskud på 106' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 106' DKK (Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 201' DKK (Ullum & Vind Media ApS (Nu: NB-Medier ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 98' DKK (Ullum & Vind Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Arne Ullum Laursen.