Jacob Damborg Gøtzsche
Erhvervsaktiv siden: | 5. feb. 2013 (11 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | NoGo Studio I/S (Ejer) |
Største overskud: | 756' DKK SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S (2021) |
Største underskud: | -578' DKK SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S (2015) |
Største egenkapital: | 5.382' DKK SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S (2022) |
Største gæld: | 5.860' DKK SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland (6 år 9 måneder) |
Seed: 180759637
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2013 ved NoGo Studio I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Thomas Breindahl Nørremark at Jacob Damborg Gøtzsche stiftede NoGo Studio I/S den dag i februar 2013. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jacob i , før stoppet den 12. februar 2013.
Virksomheden opererede indenfor fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. februar 2013.
Bestyrelsesposter (2)
-
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 07.03.2024 -
SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.03.2024
Registreringsdato: 07.03.2024 -
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.03.2024
Registreringsdato: 06.03.2024 -
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jacob har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2021 - 30.09.2023
Bestyrelsesmedlem
01.10.2023 - 06.03.2024
Bestyrelsesmedlem
07.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.02.2013 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jacob Damborg Gøtzsche har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S der præsenterede et overskud på 323' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S der præsenterede et underskud på 267' DKK.
Jacob har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 1 måned fra 2022 til i dag hos SYGEPLEJERSKERNES FRITIDSBOLIGER A/S.
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Grete Christensen.