Mogens Stærk-Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2003 (21 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | STÆRK-NIELSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.180' DKK WEISSENBORN A/S (2017) |
Største underskud: | -1.564' DKK WEISSENBORN A/S (2019) |
Største egenkapital: | 6.854' DKK WEISSENBORN A/S (2016) |
Største gæld: | 13.997' DKK WEISSENBORN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos WEISSENBORN A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af STÆRK-NIELSEN HOLDING ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 1344667240
Karrieren i erhvervslivet startede i 2003 hos STÆRK-NIELSEN HOLDING ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Mogens Stærk-Nielsen i 11 år 3 måneder, før stoppet d. 7. august 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GUSEC TECH ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Bestyrelsesposter (1)
-
GUSEC TECH ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
I/S Storegade 8 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019 -
GUSEC VAGT OG SIKKERHED ApS (Nu: GUSEC TECH ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2016
Registreringsdato: 01.01.2016 -
STÆRK-NIELSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.08.2014
Registreringsdato: 07.08.2014
Blå bog (fortsat)
Mogens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.10.2013 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.2012 - 31.12.2019
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.04.2003 - 07.08.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.07.2006 - 22.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2004 - 11.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Mogens Stærk-Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos GUSEC VAGT OG SIKKERHED ApS (Nu: GUSEC TECH ApS) der præsenterede et overskud på 155' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos GUSEC VAGT OG SIKKERHED ApS (Nu: GUSEC TECH ApS) der præsenterede et underskud på 106' DKK.
Mogens har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 8 måneder fra 2016 til i dag hos GUSEC TECH ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 492' DKK (WEISSENBORN INVEST ApS (Nu: Sadelmagervej 20&18 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 553' DKK (WEISSENBORN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.989' DKK (WEISSENBORN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 105' DKK (GUSEC VAGT OG SIKKERHED ApS (Nu: GUSEC TECH ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Conny Mikkelsen.