Hanne Elizabeth Rosenkrantz Halbye
Erhvervsaktiv siden: | 27. sep. 2012 (11 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | 'ROSENHOLMFONDEN' (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.852' DKK STEEN HALBYE ApS (Nu: Chumhum aps) (2021) |
Største underskud: | -7.891' DKK STEEN HALBYE ApS (Nu: Chumhum aps) (2022) |
Største egenkapital: | 57.437' DKK STEEN HALBYE ApS (Nu: Chumhum aps) (2021) |
Største gæld: | 6.653' DKK SEEKnSPEAK A/S (Nu: FUSS A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos SEEKnSPEAK A/S (Nu: FUSS A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af 'ROSENHOLMFONDEN' (9 år 7 måneder) |
Seed: 1645439757
Det begyndte den dag i 2012 hos 'ROSENHOLMFONDEN' i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Hanne Elizabeth Rosenkrantz Halbye i 9 år 7 måneder, inden stoppet den 20. maj 2022.
Nu opererer virksomheden indenfor historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 86' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hanne Halbye
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
Chumhum aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2017
Repræsentant (1)
-
Grønnere Musik
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 22.08.2023
Tidslinje (9)
-
Grønnere Musik
Tilknyttet som repræsentantDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023 -
'ROSENHOLMFONDEN'
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2022
Registreringsdato: 20.05.2022 -
Hanne Halbye (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2019
Registreringsdato: 01.10.2019
Blå bog (fortsat)
Hanne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
22.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.09.2012 - 20.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2016 - 24.01.2018
Bestyrelsesmedlem
22.10.2018 - 29.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Elizabeth Rosenkrantz Halbye har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos 'ROSENHOLMFONDEN' der præsenterede et overskud på 185' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos SEEKnSPEAK A/S (Nu: FUSS A/S) der præsenterede et underskud på 2.393' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 7 måneder fra 2012 til 2022 hos 'ROSENHOLMFONDEN'.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.411' DKK (STEEN HALBYE ApS (Nu: Chumhum aps)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.378' DKK (STEEN HALBYE ApS (Nu: Chumhum aps)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 7.261' DKK ('ROSENHOLMFONDEN').
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Steen Halbye.