Benjamin Ljubovic
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Benjamin Ljubovic (Ejer) |
Største overskud: | 902' DKK KissMe Consult ApS (2022) |
Største underskud: | -224' DKK Storm Booking ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 1.243' DKK KissMe Consult ApS (2023) |
Største gæld: | 772' DKK KissMe Consult ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos KissMe Consult ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Storm Booking ApS (7 år 10 måneder) |
Seed: 1009936731
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2013 i Benjamin Ljubovic som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Benjamin Ljubovic der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Benjamin i 2 år 1 måned, inden stoppet d. 31. maj 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor anden reklamevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. maj 2015.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Storm Booking ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 25-33.33% -
Ljubovic Benjamin Holding LB ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KissMe Consult ApS
Via Ljubovic Benjamin Holding LB ApS
Direktørposter (2)
-
KissMe Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2017 -
Ljubovic Benjamin Holding LB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2017
Tidslinje (8)
-
KissMe Consult ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2017
Registreringsdato: 06.12.2017 -
Ljubovic Benjamin Holding LB ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.12.2017
Registreringsdato: 05.12.2017 -
Ljubovic Benjamin Holding LB ApS
Tilknyttet som direktørDato: 05.12.2017
Registreringsdato: 05.12.2017
Blå bog (fortsat)
Benjamin har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
11.11.2016 - 12.10.2017
Ejer
11.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - 31.05.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Benjamin Ljubovic er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ljubovic Benjamin Holding LB ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.220' DKK. Igennem sit holdingselskab Ljubovic Benjamin Holding LB ApS har Benjamin dermed også ejerandele i KissMe Consult ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Benjamin Ljubovic, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor KissMe Consult ApS fremviste et overskud på 902' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor Storm Booking ApS fremviste et underskud på 224' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 347' DKK (KissMe Consult ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (Storm Booking ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.243' DKK (KissMe Consult ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -35' DKK (Storm Booking ApS).
En af de forbindelser som går igen i Benjamin' netværk er Samer Bassem Abou Taha.