Ove Georg Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1991 (33 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | CADBURY STIMOROL DANMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 641.490' DKK P. CHRISTENSEN EJENDOMME A/S (2014) |
Største underskud: | -93.666' DKK BILLUND AQUAKULTURSERVICE A/S (Nu: BILLUND AQUACULTURE A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 43.499.875' DKK P. CHRISTENSEN EJENDOMME A/S (2014) |
Største gæld: | 157.031.955' DKK P. CHRISTENSEN EJENDOMME A/S (2014) |
Flest årsværk: | 411 årsværk hos P. CHRISTENSEN. ODENSE A/S (Nu: P. CHRISTENSEN A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af P. CHRISTENSEN A/S (20 år 10 måneder) |
Seed: 1262714915
Karrieren I Danmark startede i 1991 hos CADBURY STIMOROL DANMARK ApS (tidligere JUT NR. 9050 A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ove Georg Rasmussen i 7 år 3 måneder, før stoppet d. 1. juli 1998.
Virksomhedens branche var dengang indenfor engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. juni 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Rasmussen Management
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
RASMUSSEN MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Direktørposter (2)
-
RASMUSSEN MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.10.2014 -
Hands-on Mikrofonden A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2019
Bestyrelsesposter (8)
-
P. CHRISTENSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.11.2003 -
Aktieselskabet af 29.08.2019
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.10.2017 -
SPORTS PHARMA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2017 -
BRØDRENE JACOBSEN. TØNDER. ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.09.2015 -
P. CHRISTENSEN EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2004 -
Sadelmagervej 20&18 ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.03.2017 -
P. Christensen Mobility A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2005 -
P. CHRISTENSEN, ODENSE, HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.12.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (116)
-
WEISSENBORN A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
NORDSHIP YACHTS ApS (Nu: True Boat Builders ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.11.2023
Registreringsdato: 29.11.2023 -
P. Christensen Skejby A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.08.2023
Registreringsdato: 10.08.2023
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 33 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove Georg Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos P. CHRISTENSEN EJENDOMME A/S der præsenterede et overskud på 641.490' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos BILLUND AQUAKULTURSERVICE A/S (Nu: BILLUND AQUACULTURE A/S) der præsenterede et underskud på 21.222' DKK.
Ove har i alt siddet i bestyrelsen hos 49 forskellige selskaber (heraf 18 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 10 måneder fra 2003 til i dag hos P. CHRISTENSEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 44.589' DKK (SCHADES PAPIR A/S (Nu: SCHADES ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.770' DKK (Hands-on Mikrofonden ApS (Nu: Hands-on Mikrofonden A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 209.173' DKK (P. CHRISTENSEN, ODENSE, HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 267' DKK (RASMUSSEN MANAGEMENT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Peter Lygum Christensen.