Niels Brandt Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Jysk Eventservice (Ejer) |
Største overskud: | 1.406' DKK Midtjysk Kontrollør & Vagt IVS (Nu: Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -949' DKK PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 5.634' DKK EJENDOMSSELSKABET NORDBANEVEJ 23 A/S (2022-23) |
Største gæld: | 4.224' DKK EJENDOMSSELSKABET NORDBANEVEJ 23 A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 2133779
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2013 ved Jysk Eventservice som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Brandt Christensen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 5 år 4 måneder, før fratrædelsen den 16. juli 2018.
Virksomheden opererede indenfor branchen organisering af kongresser, messer og udstillinger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. juli 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS
Via Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS -
EJENDOMSSELSKABET NORDBANEVEJ 23 A/S
Via PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS -
Skive Antirust og Bilplejecenter ApS
Via Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS
Direktørposter (2)
-
Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2016 -
Skive Antirust og Bilplejecenter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
EJENDOMSSELSKABET NORDBANEVEJ 23 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.08.2022 -
PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Skive Antirust og Bilplejecenter ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.09.2023
Registreringsdato: 27.09.2023 -
EJENDOMSSELSKABET NORDBANEVEJ 23 A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.08.2022
Registreringsdato: 03.08.2022 -
PIGEN OG TROMPETEN. SKIVE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022
Blå bog (fortsat)
Niels har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
27.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
03.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
02.07.2021 - 21.03.2022
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
22.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
19.12.2016 - 28.02.2019
Direktør
19.12.2016 - Stadig aktiv
Ejer
01.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.03.2013 - 16.07.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Midtjysk Kontrollør & Vagt IVS (Nu: Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS) fremviste et overskud på 1.406' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Skive Antirust og Bilplejecenter ApS fremviste et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 331' DKK (Midtjysk Kontrollør & Vagt IVS (Nu: Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 55' DKK (Skive Antirust og Bilplejecenter ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.465' DKK (Midtjysk Kontrollør & Vagt IVS (Nu: Midtjysk Kontrollør & Vagt ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -4' DKK (Skive Antirust og Bilplejecenter ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Knud Mogensen.