Ole Frydensbjerg Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2006 (18 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCAN SHOE A.M.B.A. (Direktør) |
Største overskud: | 14.809' DKK JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: SJAKK A/S) (2017) |
Største underskud: | -29.088' DKK JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: SJAKK A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 34.415' DKK JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: SJAKK A/S) (2018) |
Største gæld: | 104.149' DKK JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: SJAKK A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 79 årsværk hos JUELSMINDE TRÆLASTHANDEL A/S (Nu: SJAKK A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NYT SYN Holding A/S (7 år 9 måneder) |
Seed: 984796344
Det hele begyndte for alvor dengang i 2006 hos SCAN SHOE A.M.B.A. som Direktør. Titlen som Direktør havde Ole Frydensbjerg Petersen i 7 år 4 måneder, inden stoppet den 4. oktober 2013.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor engroshandel med fodtøj. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 8. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
ALLERGYAPP ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Frydensbjerg consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LEMACA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ALLERGYAPP HOLDING ApS
Via LEMACA ApS
Bestyrelsesposter (4)
-
LINDVED INVEST ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.12.2020 -
NYT SYN Holding A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2016 -
NYT SYN DANMARK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.12.2016 -
LINDVED EL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (49)
-
LEMACA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.08.2022
Registreringsdato: 01.08.2022 -
JP El & Data A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2022
Registreringsdato: 16.05.2022 -
LEMACA IVS (Nu: LEMACA ApS)
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022
Blå bog (fortsat)
Ole har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
25.03.2017 - 30.12.2023
Reel ejer
31.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2020 - 16.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Ole Frydensbjerg Petersen er desuden ejer af holdingselskabet ALLERGYAPP HOLDING ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet ALLERGYAPP HOLDING ApS ejes der også andele i ALLERGYAPP ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Ole Frydensbjerg Petersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor ALLERGYAPP ApS fremviste et overskud på 4' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor ALLERGYAPP ApS fremviste et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 788' DKK (JP El & Data A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (TO DEVELOPE IVS (Nu: TO DEVELOPE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.622' DKK (NYT SYN HOLDING A/S (Nu: NYT SYN Holding A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 0' DKK (ALLERGYAPP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Lene Bang Pedersen.