Danny Stoker
Erhvervsaktiv: | 18. apr. 2002 - 13. jun. 2024 |
Karrieren startede hos: | BILLBOARD GROUP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 13.391' DKK Ecit Solutions A/S (2023) |
Største underskud: | -2.537' DKK PARTNER FINANS DK A/S (2015) |
Største egenkapital: | 30.959' DKK K/S GERMAN RETAIL PROPERTY A (2018) |
Største gæld: | 81.366' DKK K/S NEUMÜNSTER A (2014) |
Flest årsværk: | 66 årsværk hos Ecit Solutions A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af NEUMÜNSTER A 2007 ApS (17 år 2 måneder) |
Seed: 776237745
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2002 hos BILLBOARD GROUP ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Danny Stoker i 2 måneder, før stoppet d. 28. juni 2002.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 15. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NEUMÜNSTER A 2007 ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Stoker Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
K/S NEUMÜNSTER A
Via NEUMÜNSTER A 2007 ApS -
Ecit Solutions A/S
Via Stoker Holding ApS -
Unilei ApS
Via Ecit Solutions A/S -
ECIT Automate ApS
Via Ecit Solutions A/S -
Gainerhair ApS
Via Stoker Holding ApSNyt selskab
Direktørposter (1)
-
Stoker Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S NEUMÜNSTER A
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.05.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
Ecit Solutions A/S
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Ecit Solutions A/S
Tilknyttet som direktørDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
Bysted & Thielsen ApS (Nu: Bysted & Partners ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Danny har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
11.07.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.08.2020 - Stadig aktiv
Direktør
27.06.2023 - 13.06.2024
Ejer
24.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Stoker Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2020 - 01.01.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
28.12.2007 - 06.08.2020
Bestyrelsesmedlem
04.03.2008 - 08.01.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Ecit Solutions A/S kunne offentliggøre et overskud på 13.391' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor K/S NEUMÜNSTER A kunne offentliggøre et underskud på 1.701' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.391' DKK (Ecit Solutions A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 396' DKK (K/S NEUMÜNSTER A).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.550' DKK (Ecit Solutions A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 82' DKK (DANISH FURNITURE GROUP ApS (Nu: DANISH MARINE FURNITURE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Danny' netværk er Mikkel Walde.