Annemette Arndal-Lauritzen
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2003 (21 år) |
Karrieren startede hos: | MØBEL INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 247.875' DKK Selskabet af 26. marts 2019 ApS (2022) |
Største underskud: | -83.110' DKK PW Estournel ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.931.126' DKK PW Estournel ApS (2023) |
Største gæld: | 1.637.593' DKK PW Estournel ApS (2023) |
Flest årsværk: | 289 årsværk hos SAHVA A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af EUROPEAN SPERM BANK ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 1965978924
Karrieren som erhvervsleder startede i 2003 hos MØBEL INVEST A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Annemette Arndal-Lauritzen i 1 måned, før stoppet d. 30. oktober 2003.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vigrem ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ARC XR ApS
Via Vigrem ApS -
Monster Inc. ApS
Via Vigrem ApS -
Skovvej Estate ApS
Via Vigrem ApS
Direktørposter (6)
-
Vigrem ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2016 -
PW Estournel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.09.2022 -
EUROPEAN SPERM BANK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013 -
Skovvej Estate ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.01.2023 -
ESB Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2019 -
Monster Inc. ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (52)
-
AX V INV4 Holding II ApS (Nu: AX V ESB Holding II ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
AX V ESB Holding III ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023 -
AX V INV4 Holding I ApS (Nu: AX V ESB Holding I ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023
Blå bog (fortsat)
Annemette har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør og Reel ejer
06.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Annemette Arndal-Lauritzen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Monster Inc. ApS (ejer pt. 25%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -230' DKK. Gennem holdingselskabet Monster Inc. ApS har Annemette derfor også andele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Annemette Arndal-Lauritzen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Vigrem ApS kunne fremvise et overskud på 94.824' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PW Estournel ApS kunne fremvise et underskud på 83.110' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 83.769' DKK (PW Estournel ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 45.160' DKK (AX V INV4 Holding ApS (Nu: ESB Group ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.931.126' DKK (PW Estournel ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -517' DKK (Skovvej Estate ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annemette' netværk er Jesper Ahlmann Funding Andersen.