Christian Sommer Gejel Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 31. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vemmelev Multiservice (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vemmelev Multiservice (9 år 5 måneder) |
Seed: 86478757
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2013 ved Vemmelev Multiservice med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Christian Sommer Gejel Jensen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Christian i 9 år 5 måneder, før stoppet den 31. august 2022.
Virksomheden opererede indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2022 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. august 2022.
Repræsentant (1)
-
Dansk El-Forbund, Afdeling Vestsjælland
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.01.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Dansk El-Forbund, Afdeling Vestsjælland
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.01.2024
Registreringsdato: 03.01.2024 -
Vemmelev Multiservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
Vemmelev Multiservice (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 31.03.2013
Registreringsdato: 31.03.2013
Blå bog (fortsat)
Christian har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
22.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.12.2023 - Stadig aktiv
Repræsentant
03.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
31.03.2013 - 31.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.05.2018 - 02.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse