Thomas Brandt Overgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tømrermester Thomas Overgaard (Stifter) |
Største overskud: | 3.705' DKK Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS (2021) |
Største underskud: | -235' DKK Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS (2020) |
Største egenkapital: | 3.361' DKK Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS (2023) |
Største gæld: | 9.570' DKK Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tømrermester Thomas Overgaard (11 år 6 måneder) |
Seed: 1122275431
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2013 ved Tømrermester Thomas Overgaard som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Thomas Brandt Overgaard og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Thomas nu besiddet i 11 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Tømrermester Thomas Overgaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Holdingselskabet Thomas Overgaard APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS
Via Holdingselskabet Thomas Overgaard APS
Direktørposter (2)
-
Holdingselskabet Thomas Overgaard APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2019 -
Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.11.2017
Tidslinje (6)
-
Holdingselskabet Thomas Overgaard APS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2019
Registreringsdato: 15.01.2019 -
Holdingselskabet Thomas Overgaard APS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.11.2017
Registreringsdato: 27.11.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
16.11.2017 - 01.12.2018
Ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Direktør
15.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Brandt Overgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet Thomas Overgaard APS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 35' DKK. Igennem sit holdingselskab Holdingselskabet Thomas Overgaard APS har Thomas dermed også ejerandele i Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Brandt Overgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS fremviste et overskud på 3.705' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS fremviste et underskud på 235' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 400' DKK (Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Holdingselskabet Thomas Overgaard APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.361' DKK (Ejendomsselskabet Kaj Munks Vænget 27 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 35' DKK (Holdingselskabet Thomas Overgaard APS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Henrik Brodersen Videbæk Kristensen.