Martin Frieboe Lundqvist
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2013 (11 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Varmekoncept (Ejer) |
Største overskud: | 5.972' DKK ENERGIKØB ApS (2015-16) |
Største underskud: | -1.480' DKK ML HOLDING INVEST IVS (Nu: ML HOLDING INVEST ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 4.043' DKK ML HOLDING INVEST IVS (Nu: ML HOLDING INVEST ApS) (2020) |
Største gæld: | 3.696' DKK ENERGIKØB ApS (2019) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos ENERGIKØB ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af ENERGIKØB ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 406668871
Karrieren som erhvervsperson startede i 2013 i Varmekoncept (tidligere 10vophæng v/Martin Lundqvist) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Martin Frieboe Lundqvist der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 2 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ML HOLDING INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TaskPlatform ApS
Via ML HOLDING INVEST ApS -
Plus Gruppen ApS
Via ML HOLDING INVEST ApS -
MotoFix ApS
Via ML HOLDING INVEST ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
ML HOLDING INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2015 -
TaskPlatform ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2016 -
MotoFix ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
TaskPlatform ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
TaskPlatform ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2024
Registreringsdato: 30.08.2024 -
ENERGIKØB ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
MotoFix ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.06.2024
Registreringsdato: 19.06.2024
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
29.04.2014 - 04.10.2015
Reel ejer
29.04.2014 - 31.01.2018
Direktør
15.04.2015 - 22.08.2024
Reel ejer
01.02.2018 - 22.08.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.06.2016 - 18.04.2022
Direktør
23.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.04.2022 - 14.03.2024
Reel ejer
15.03.2024 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48% -
Stifter og Ejer
06.02.2015 - 01.02.2018
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ENERGIKØB ApS kunne fremvise et overskud på 5.972' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor ML HOLDING INVEST IVS (Nu: ML HOLDING INVEST ApS) kunne fremvise et underskud på 1.480' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 919' DKK (TaskPlatform ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.940' DKK (ML HOLDING INVEST IVS (Nu: ML HOLDING INVEST ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 384' DKK (TaskPlatform ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Martin Willesen Skovrup.