Frank Ib
Erhvervsaktiv siden: | 2. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FIB Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 16.920' DKK BUANCO SYSTEM A/S (Nu: MSS PROFESSIONAL A/S) (2022) |
Største underskud: | -102' DKK BBQ Tr3ding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 14.390' DKK BUANCO SYSTEM A/S (Nu: MSS PROFESSIONAL A/S) (2022) |
Største gæld: | 23.579' DKK BUANCO SYSTEM A/S (Nu: MSS PROFESSIONAL A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos BUANCO SYSTEM A/S (Nu: MSS PROFESSIONAL A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRANK IB ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 6658789
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2013 ved FIB Consulting i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Frank Ib der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Frank i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRANK IB ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JEFI International ApS
Via FRANK IB ApS -
BBQ Tr3ding ApS
Via FRANK IB ApS
Direktørposter (3)
-
FRANK IB ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2013 -
JEFI International ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2017 -
BBQ Tr3ding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.08.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
BBQ Tr3ding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Who Two IVS (Nu: Gosmer Consult ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.12.2019
Registreringsdato: 27.12.2019 -
BBQ Tr3ding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.08.2018
Registreringsdato: 30.08.2018 -
BBQ Tr3ding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2018
Registreringsdato: 30.08.2018
Blå bog (fortsat)
Frank har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.12.2017 - 30.08.2022
Direktør
19.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.08.2018 - 30.11.2019
Bestyrelsesmedlem og Direktør
30.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.12.2019 - 31.03.2021
Reel ejer
01.04.2021 - 30.12.2021
Reel ejer
31.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.10.2016 - 27.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2013 - 03.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2013 - 03.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Frank Ib har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved BUANCO SYSTEM A/S (Nu: MSS PROFESSIONAL A/S) der præsenterede et overskud på 7.590' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved BBQ Tr3ding ApS der præsenterede et underskud på 102' DKK.
Frank har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2018 til i dag hos BBQ Tr3ding ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 15.916' DKK (BUANCO SYSTEM A/S (Nu: MSS PROFESSIONAL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29' DKK (FRANK IB ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.163' DKK (BUANCO SYSTEM A/S (Nu: MSS PROFESSIONAL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -73' DKK (BBQ Tr3ding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Per Godsk Stelmach.