Mohamad Mostafa Jammal
Erhvervsaktiv siden: | 5. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 128' DKK DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (2015) |
Største underskud: | -59' DKK DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (2021) |
Største egenkapital: | 6.275' DKK DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (2017) |
Største gæld: | 25' DKK DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (15 år) |
Seed: 913610645
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2009 hos DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (tidligere FONDEN FOR DEN MUSLIMSKE SAMMENSLUTNING) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Mohamad Mostafa Jammal i 15 år, før stoppet d. 13. januar 2024.
I dag arbejder virksomheden med religiøse institutioner og foreninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 22' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Taxavognmand Mohamad Mostafa Jammal
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Rådgivningscenter For Nye Muslimer i DK
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 14.01.2024
Tidslinje (5)
-
Rådgivningscenter For Nye Muslimer i DK
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.04.2024
Registreringsdato: 12.04.2024 -
DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.2024
Registreringsdato: 14.01.2024 -
FONDEN FOR DEN MUSLIMSKE SAMMENSLUTNING (Nu: DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2024
Registreringsdato: 13.01.2024
Blå bog (fortsat)
Mohamad har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
09.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
05.01.2009 - 13.01.2024
Bestyrelsesmedlem
14.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Mohamad Mostafa Jammal har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS der præsenterede et overskud på 128' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS der præsenterede et underskud på 59' DKK.
Mohamad har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år fra 2009 til 2024 hos DEN ISLAMISKE FOND I AARHUS.
En af de forbindelser som går igen i Mohamad' netværk er Fadi Ahmad Abdallah.