Søren Skovsgaard Bull
Erhvervsaktiv siden: | 16. apr. 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SB-Tech (Stifter) |
Største overskud: | 988' DKK Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -266' DKK Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 4.401' DKK SH Development ApS (2023) |
Største gæld: | 18.578' DKK SH Development ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af SB-Tech (11 år 5 måneder) |
Seed: 1581768655
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2013 ved SB-Tech (tidligere Trend-Tech) i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Søren Skovsgaard Bull og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Stifter og Ejer har Søren nu bestreddet i 11 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen reparation af elektrisk udstyr.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SB-Tech
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Søren Bull Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SH Development ApS
Via Søren Bull Holding ApS -
Detekt ApS
Via Søren Bull Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SH Development ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.06.2018 -
Søren Bull Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2018
Repræsentant (1)
-
Ejerforeningen Agtrupvej 46
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 31.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Ejerforeningen Agtrupvej 46
Tilknyttet som repræsentantDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
Søren Bull Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2018
Registreringsdato: 20.06.2018 -
Søren Bull Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2018
Registreringsdato: 20.06.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.06.2018 - 13.10.2022
Direktør
16.06.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.04.2019 - 01.02.2022
Ejerandel: 30%
Søren Skovsgaard Bull er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Søren Bull Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.241' DKK. Gennem holdingselskabet Søren Bull Holding ApS har Søren derfor også andele i SH Development ApS (50-66.65%) og Detekt ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Skovsgaard Bull, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor SH Development ApS kunne fremvise et overskud på 808' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Søren Bull Holding ApS kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 808' DKK (SH Development ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 8' DKK (Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.401' DKK (SH Development ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 480' DKK (Jada Light ApS (Nu: Norgesvej 2022 ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Henrik Skovsgaard Bull.