Jes Sillehoved Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2013 (11 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | HNSN (Ejer) |
Største overskud: | 12' DKK GREY IVS (2018) |
Største underskud: | -40' DKK EAZY ApS (Nu: Kildedal regnskab ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 40' DKK Sillehoved Hansen Holding ApS (Nu: Nohr Invest ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 143' DKK EAZY ApS (Nu: Kildedal regnskab ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos EAZY ApS (Nu: Kildedal regnskab ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HNSN (4 år 6 måneder) |
Seed: 127987222
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2013 i HNSN (tidligere Helius Strategies) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jes Sillehoved Hansen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jes i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 21. november 2017.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 21. november 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nohr Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Kildedal regnskab ApS
Via Nohr Invest ApS -
VATKEY ApS UNDER KONKURS
Via Nohr Invest ApS
Direktørposter (2)
-
Nohr Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.07.2021 -
Kildedal regnskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.06.2022
Tidslinje (13)
-
Rekurs ApS (Nu: VATKEY ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
EAZY ApS (Nu: Kildedal regnskab ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.06.2022
Registreringsdato: 15.06.2022 -
Frederiksberg Retshjælp
Fratrådt som repræsentantDato: 06.01.2022
Registreringsdato: 06.01.2022
Blå bog (fortsat)
Jes har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.04.2022 - Stadig aktiv
Direktør
15.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.07.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
06.07.2021 - 30.06.2023
Reel ejer
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Repræsentant
23.11.2021 - 06.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.01.2018 - 18.12.2019
Ejerandel: 100%
Jes Sillehoved Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nohr Invest ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 20' DKK. Igennem holdingselskabet Nohr Invest ApS har Jes derfor også ejerandele i Kildedal regnskab ApS (50-66.65%) & VATKEY ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Jes Sillehoved Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor GREY IVS kunne offentliggøre et overskud på 12' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Sillehoved Hansen Holding ApS (Nu: Nohr Invest ApS) kunne offentliggøre et underskud på 20' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jes' netværk er Jonathan Bredo Christensen.