Torben Arnth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BI ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.405.000' DKK SYDBANK A/S (2022) |
Største underskud: | -108.979' DKK BIOPORTO DIAGNOSTICS A/S (2023) |
Største egenkapital: | 13.981.000' DKK SYDBANK A/S (2022) |
Største gæld: | 659.670' DKK BIOPORTO DIAGNOSTICS A/S (2023) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos BIOPORTO A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af ARNTH ADVICE ApS (10 år 2 måneder) |
Seed: 673043593
Det hele startede i 2000 hos BI ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Arnth Nielsen i 1 år 1 måned, før stoppet d. 30. maj 2001.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor værdipapir- og varemægling. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ARNTH ADVICE ApS
Ejerandel: 100% -
Hallegaard Slagtehus ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (1)
-
ARNTH ADVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Bestyrelsesposter (3)
-
Nordic Firefly A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.05.2018 -
WAVEPISTON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2015 -
Safe Online Aps
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 05.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (80)
-
Copenhagen Innovation Group ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.06.2024
Registreringsdato: 05.06.2024 -
Copenhagen Innovation Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2023
Registreringsdato: 01.04.2023 -
LINDE & PARTNERS KAPITALRÅDGIVNING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
29.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.04.2023 - 05.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Arnth Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos LINDE & PARTNERS KAPITALRÅDGIVNING A/S der præsenterede et overskud på 472' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos BIOPORTO A/S der præsenterede et underskud på 74.247' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2015 til i dag hos WAVEPISTON A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 292' DKK (Copenhagen Innovation Group ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 108.979' DKK (BIOPORTO DIAGNOSTICS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 60.160' DKK (BIOPORTO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -540.521' DKK (BIOPORTO DIAGNOSTICS A/S).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jan Leth Christensen.