Henrik Kyst
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2007 (17 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | WEBASTO THERMO & COMFORT DENMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 63.076' DKK CKJ STEEL A/S (2023) |
Største underskud: | -3.489' DKK Ahlgren & Andersen Automobiler ApS (Nu: 37517364 ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 87.784' DKK CKJ STEEL A/S (2023) |
Største gæld: | 80.231' DKK GØRLØSE AUTOIMPORT ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 150 årsværk hos LTECH A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af AutoMatters ApS (7 år 4 måneder) |
Seed: 1925737830
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2007 i WEBASTO THERMO & COMFORT DENMARK A/S (tidligere WEBASTO DENMARK ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Henrik Kyst i 4 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2012.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 1.090' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Kyst1 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
AutoMatters ApS
Via Kyst1 ApS -
Kyst Care ApS
Via Kyst1 ApS -
SustainLeap ApS
Via Kyst1 ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Kyst1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2017 -
SustainLeap ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.08.2024
Bestyrelsesposter (2)
-
GØRLØSE AUTOIMPORT ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.10.2023 -
GUNNER DUE BILER KØGE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.04.2018
Ejendomme (3)
Tidslinje (30)
-
Kyst1 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.08.2024
Registreringsdato: 26.08.2024 -
Henrik Kyst ApS (Nu: Kyst1 ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2024
Registreringsdato: 25.08.2024 -
SustainLeap ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.08.2024
Registreringsdato: 02.08.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
02.08.2024 - 25.08.2024
Direktør
02.08.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.12.2017 - 25.08.2024
Direktør
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejer
26.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Henrik Kyst er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Kyst1 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 612' DKK. Igennem sit holdingselskab Kyst1 ApS har Henrik dermed også ejerandele i AutoMatters ApS (100%), Kyst Care ApS (100%) & SustainLeap ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Kyst, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Henrik Kyst har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem i CKJ STEEL A/S der præsenterede et overskud på 13.650' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem i Ahlgren & Andersen Automobiler ApS (Nu: 37517364 ApS) der præsenterede et underskud på 3.489' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 10 måneder fra 2014 til 2021 hos CKJ STEEL A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 63.076' DKK (CKJ STEEL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.220' DKK (GUNNER DUE BILER KØGE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 87.784' DKK (CKJ STEEL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -36' DKK (Kyst Care ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Charlotte Therese Kyst.