Anders Tourlin Kolte
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2009 (15 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ny Vesterbæk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 6.560' DKK JAN IMMOBILIA FLENSBURG ApS (2016) |
Største underskud: | -6.156' DKK JAN IMMOBILIA FLENSBURG ApS (2017) |
Største egenkapital: | 19.558' DKK HOLDINGSELSKABET K. F. VENTILATION ApS (2020-21) |
Største gæld: | 17.692' DKK K.F. VENTILATION ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos K.F. VENTILATION ApS (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ny Vesterbæk I/S (15 år 3 måneder) |
Seed: 403921258
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2009 i Ny Vesterbæk I/S som Ejer. Anders Tourlin Kolte købte en andel af virksomheden den 1. juni 2009 og havde en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Anders af: Svend Erik Hansen, Kaj Risom, Jens Christian Krabbe og Arne Claus Petersen. Hvervet som Ejer har Anders nu besiddet i 15 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Advokatfirmaet Fink
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ny Vesterbæk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Klinkbjerg 1 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (9)
-
PEO HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.10.2022 -
K.F. VENTILATION ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.05.2024 -
HOLDINGSELSKABET K. F. VENTILATION ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.05.2024 -
SKIFTER ANDERSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.04.2020 -
Semilab Denmark ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 27.05.2024 -
PLA Ejendomme ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.10.2022 -
Linario ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 19.08.2024 -
FWM-Transport ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny -
ProCalls ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.09.2024 Ny
Tidslinje (132)
-
FWM-Transport ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
ProCalls ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.09.2024
Registreringsdato: 17.09.2024 -
Janjac Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2024
Registreringsdato: 16.09.2024
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
27.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Tourlin Kolte har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i SKIFTER ANDERSENS FOND der præsenterede et overskud på 1.262' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i RØLLUM EJENDOMSSELSKAB ApS der præsenterede et underskud på 37' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 69 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 9 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 2020 til i dag hos SKIFTER ANDERSENS FOND.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 926' DKK (SKIFTER ANDERSENS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.820' DKK (SKIFTER ANDERSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 338' DKK (RØLLUM EJENDOMSSELSKAB ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Peer Eskild Olsen.