Jens Torsten Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Decanus (Ejer) |
Største overskud: | 1.186' DKK Decanus ApS (2023) |
Største underskud: | -371' DKK Ourhaus Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 4.963' DKK Decanus ApS (2023) |
Største gæld: | 1.429' DKK Ourhaus Holding ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Decanus ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Decanus (6 år 7 måneder) |
Seed: 945680083
Det hele startede i 2013 ved Decanus i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jens Torsten Laursen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jens i 6 år 7 måneder, før stoppet den 28. februar 2020.
Virksomheden opererede indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 28. februar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Decanus ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Ourhaus Holding ApS
Via Decanus ApS -
OURhaus Komplementar ApS
Via Ourhaus Holding ApS -
OURhaus Bagnone Mountain View P/S
Via OURhaus Komplementar ApS -
OURhaus Bagnone Village Piccolo P/S
Via OURhaus Komplementar ApS
Direktørposter (2)
-
Decanus ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2020 -
OURhaus Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2021
Repræsentant (1)
-
BOUBA - Børn og unge i balance
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
OURhaus Bagnone Village Piccolo P/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 14.07.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
BOUBA - Børn og unge i balance
Tilknyttet som repræsentantDato: 15.04.2024
Registreringsdato: 15.04.2024 -
OURhaus Bagnone Village Piccolo P/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.07.2022
Registreringsdato: 14.07.2022 -
OURhaus Bagnone Mountain View A/S (Nu: OURhaus Bagnone Mountain View P/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.10.2021
Registreringsdato: 24.10.2021
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
15.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
14.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jens Torsten Laursen er også ejer af 2 holdingselskaber Ourhaus Holding ApS (50%) og OURhaus Komplementar ApS (50%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Torsten Laursen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Decanus ApS kunne fremvise et overskud på 1.186' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.186' DKK (Decanus ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 371' DKK (Ourhaus Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.963' DKK (Decanus ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -474' DKK (Ourhaus Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Jesper Jørgensen.