Lise Lotte Bjerge
Erhvervsaktiv siden: | 29. maj 2013 (11 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dit Madværksted (Ejer) |
Største overskud: | 225' DKK LANGVADBJERG FONDEN (2017) |
Største underskud: | -659' DKK LANGVADBJERG FONDEN (2019) |
Største egenkapital: | 4.689' DKK LANGVADBJERG FONDEN (2022) |
Største gæld: | 7.029' DKK LANGVADBJERG FONDEN (2020) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LANGVADBJERG FONDEN (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LANGVADBJERG FONDEN (3 år 1 måned) |
Seed: 478587242
Det startede i 2013 hos Dit Madværksted i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lise Lotte Bjerge der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Lise i 2 år 8 måneder, før stoppet d. 31. januar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. januar 2016.
Bestyrelsesposter (1)
-
LANGVADBJERG FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
LANGVADBJERG FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2022
Registreringsdato: 03.05.2022 -
LANGVADBJERG FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.05.2022
Registreringsdato: 02.05.2022 -
LANGVADBJERG FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2019
Registreringsdato: 28.03.2019
Blå bog (fortsat)
Lise har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.03.2019 - 02.05.2022
Bestyrelsesmedlem
03.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
29.05.2013 - 31.01.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lise Lotte Bjerge har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos LANGVADBJERG FONDEN der præsenterede et overskud på 203' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos LANGVADBJERG FONDEN der præsenterede et underskud på 659' DKK.
Lise har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 1 måned fra 2019 til 2022 hos LANGVADBJERG FONDEN.
En af de forbindelser som går igen i Lise' netværk er Lotte Bliddal.