Søren Øllgaard Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Øllgaard Architects (Ejer) |
Største overskud: | 366.083' DKK HL ARCHITECTS HOLDING ApS (2019-20) |
Største underskud: | -14.638' DKK HL ARCHITECTS HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 266.921' DKK HL ARCHITECTS HOLDING ApS (2020-21) |
Største gæld: | 141.924' DKK HL ARCHITECTS HOLDING ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af Øllgaard Architects (7 år 9 måneder) |
Seed: 2118582239
Det hele startede i 2013 ved Øllgaard Architects i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Søren Øllgaard Pedersen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Søren i 7 år 9 måneder, før stoppet den 12. april 2021.
Virksomheden opererede indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2021 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 12. april 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Øllgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
HLA Holding 1 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Øllgaard Holding ApS -
HL ARCHITECTS HOLDING ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via HLA Holding 1 ApS
Direktørposter (1)
-
Øllgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.10.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Øllgaard Architects (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 12.04.2021
Registreringsdato: 12.04.2021 -
Holdingselskabet 1 af oktober 2018 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2018
Registreringsdato: 30.10.2018 -
HL ARCHITECTS HOLDING ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.10.2018
Registreringsdato: 30.10.2018
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
30.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2013 - 12.04.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
26.10.2018 - 30.10.2018
Ejerandel: 5-9.99% -
Stifter og Ejer
23.01.2017 - 30.10.2018
Ejerandel: 5-9.99%
Søren Øllgaard Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Øllgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 14.275' DKK. Gennem holdingselskabet Øllgaard Holding ApS har Søren derfor også andele i HLA Holding 1 ApS (15-19.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Øllgaard Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor HL ARCHITECTS HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 30.120' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Øllgaard Holding ApS kunne fremvise et underskud på 674' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Mette Kynne Frandsen.