Anne Voigth Scheibel
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2013 (11 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ejendommen Fabriksvej 2-12 I/S (Ejer) |
Største overskud: | 227' DKK Øst-Vest Invest IVS (Nu: Øst-Vest Invest ApS) (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 236' DKK Øst-Vest Invest IVS (Nu: Øst-Vest Invest ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ejendommen Fabriksvej 2-12 I/S (11 år 2 måneder) |
Seed: 564219648
Karrieren som leder startede i 2013 i Ejendommen Fabriksvej 2-12 I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Erik Scheibel, Peter Kurt Voigth Scheibel, Vibeke Nielsen at Anne Voigth Scheibel stiftede Ejendommen Fabriksvej 2-12 I/S den dag i august 2013. Hvervet som Ejer og Stifter har Anne nu bestreddet i 11 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden udlejning af boliger.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ejendommen Fabriksvej 2-12 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Øst-Vest Invest IVS (Nu: Øst-Vest Invest ApS) (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Øst-Vest Invest IVS (Nu: Øst-Vest Invest ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Øst-Vest Invest IVS (Nu: Øst-Vest Invest ApS) (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.09.2016
Registreringsdato: 19.09.2016
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 16,67% -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
19.09.2016 - 30.05.2024
Ejerandel: 16,67%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Øst-Vest Invest IVS (Nu: Øst-Vest Invest ApS) kunne fremvise et overskud på 227' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Erik Scheibel.