Frank Winding
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2013 (11 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | inno:media (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -6' DKK FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 34' DKK FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.527' DKK FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af inno:media (11 år 1 måned) |
Seed: 1911204540
Det startede for alvor en dag i 2013 hos inno:media med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Frank Winding og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Frank nu bestreddet i 11 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor kommunikationsdesign og grafisk design.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
inno:media
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
CAMPSEF Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NJG70 ApS
Via CAMPSEF Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS) (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.2021
Registreringsdato: 17.03.2021 -
FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2021
Registreringsdato: 17.03.2021
Blå bog (fortsat)
Frank har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.08.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Reel ejer og Direktør
17.03.2021 - 15.11.2022
Ejer
17.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.12.2021 - 06.09.2022
Reel ejer
07.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10%
Frank Winding er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CAMPSEF Holding ApS (ejer pt. 10%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 27' DKK. Igennem holdingselskabet CAMPSEF Holding ApS har Frank derfor også ejerandele i NJG70 ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Frank Winding, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor FRW Healthcare ApS (Nu: CAMPSEF Holding ApS) kunne offentliggøre et underskud på 6' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Carsten Juul Christensen.