Anders Kjergaard Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | VendoMea I/S (Ejer) |
Største overskud: | 9.934' DKK FRONTTECH ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.153' DKK LT AUTOMATION ApS (Nu: LT AUTOMATION A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 34.523' DKK FRONTTECH ApS (2022-23) |
Største gæld: | 8.314' DKK FRONTTECH ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos LT AUTOMATION ApS (Nu: LT AUTOMATION A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kjergaard Holding ApS (8 år 11 måneder) |
Seed: 760068148
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2013 hos VendoMea I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Alex Kjærgaard Ørtoft at Anders Kjergaard Madsen stiftede VendoMea I/S den dag i september 2013. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 4 måneder, før stoppet d. 12. januar 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 12. januar 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FRONTTECH ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Kjergaard Holding ApS UNDER KONKURS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (35)
-
Nectar Nørresundby A/S
Via FRONTTECH ApS -
Nectar Bremensgade ApS
Via FRONTTECH ApS -
Nectar HV Holding ApS
Via FRONTTECH ApS -
Nectar Teglstruphus ApS
Via Nectar HV Holding ApS -
Nectar Åboulevard HoldCo ApS
Via FRONTTECH ApS -
Nectar Åboulevard ApS
Via Nectar Åboulevard HoldCo ApS -
Nectar Kongovej HoldCo ApS
Via FRONTTECH ApS -
Nectar Kongovej ApS
Via Nectar Kongovej HoldCo ApS -
Nectar Holding ApS
Via FRONTTECH ApS -
Nectar Management A/S
Via Nectar Holding ApS -
Nectar Invest A/S
Via Nectar Holding ApS -
Nectar Skelmosevej ApS
Via Nectar Invest A/S -
Roof Management Holding ApS
Via Nectar Invest A/S -
ROOF Management A/S
Via Roof Management Holding ApS -
PropHugs IT K/S
Via Roof Management Holding ApS -
Nectar Willeshave P/S
Via Nectar Invest A/S -
Nectar RHS Komplementar ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar KK Holding P/S
Via Nectar RHS Komplementar ApS -
Nectar Kalundborg ApS
Via Nectar KK Holding P/S -
Nectar Vinge Holding ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar Bolig Core ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar Østerbrogade ApS
Via Nectar Bolig Core ApS -
Nectar 101 ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar Udsigten HoldCo ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar Sæby Udsigten ApS
Via Nectar Udsigten HoldCo ApS -
Nectar Lautruphøj ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar AFBV Komplementar ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar A.F. Beyers Vej P/S
Via Nectar AFBV Komplementar ApS -
Nectar Thorsgade HoldCo ApS
Via Nectar Invest A/S -
Nectar Thorsgade ApS
Via Nectar Thorsgade HoldCo ApS -
Nectar 107 ApS
Via Nectar Invest A/SNyt selskab -
Nectar 109 ApS
Via Nectar Invest A/SNyt selskab -
Nectar 108 ApS
Via Nectar Invest A/SNyt selskab -
LT AUTOMATION A/S UNDER KONKURS
Via Kjergaard Holding ApS -
LT HealthCare ApS UNDER KONKURS
Via LT AUTOMATION A/S
Bestyrelsesposter (2)
-
LT Automation Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023 -
LT Automation Aalborg A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
Kjergaard Holding IVS (Nu: Kjergaard Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.06.2023
Registreringsdato: 21.06.2023 -
LT Automation Aalborg A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
LT Automation Invest A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
18.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter og Direktør
29.09.2015 - 21.06.2023
Ejer
29.09.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.09.2019 - Stadig aktiv
Direktør
04.12.2019 - 15.04.2020
Bestyrelsesmedlem
15.04.2020 - 25.04.2023
Ejerandel: 30%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor FRONTTECH ApS kunne fremvise et overskud på 9.934' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor FRONTTECH ApS kunne fremvise et underskud på 1.015' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Torben Kjergaard Madsen.