Andreas Toftegaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. sep. 2012 (12 år) |
Karrieren startede hos: | EDK ADMINISTRATION ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 651' DKK BOLIGROBOTTEN.COM ApS (Nu: Kadance ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.565' DKK EDK ADMINISTRATION A/S (Nu: EDK ADMINISTRATION ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 1.173' DKK EDK ADMINISTRATION A/S (Nu: EDK ADMINISTRATION ApS) (2015) |
Største gæld: | 1.443' DKK EDK ADMINISTRATION A/S (Nu: EDK ADMINISTRATION ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos EDK ADMINISTRATION A/S (Nu: EDK ADMINISTRATION ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af ATK Invest ApS (8 år 9 måneder) |
Seed: 1335520856
Karrieren som erhvervsleder startede i 2012 ved EDK ADMINISTRATION ApS (tidligere EDK ADMINISTRATION A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Andreas Toftegaard Kristensen i 1 år 6 måneder, før stoppet den 31. marts 2014.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor køb og salg af egen fast ejendom. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 220' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ATK Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
ALTK HOLDING ApS
Via ATK Invest ApS -
Gåsebæksvej 20 ApS
Via ALTK HOLDING ApS -
SLETTEN HUS ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via ALTK HOLDING ApS -
A Place To ApS
Via ALTK HOLDING ApS -
A Place To Entreprise ApS
Via A Place To ApS -
Ejendomsselskabet af 10.10.2018 ApS
Via A Place To Entreprise ApS -
Connectoall ApS
Via ALTK HOLDING ApS -
Washomate ApS
Via ALTK HOLDING ApS -
EDK ADMINISTRATION ApS
Via ALTK HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
ATK Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2015
Tidslinje (8)
-
BOLIGROBOTTEN.COM ApS (Nu: Kadance ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2016
Registreringsdato: 05.10.2016 -
BOLIGROBOTTEN.COM ApS (Nu: Kadance ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2016
Registreringsdato: 25.05.2016 -
ATK Service (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2015
Registreringsdato: 31.12.2015
Blå bog (fortsat)
Andreas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
25.05.2016 - 05.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
19.08.2013 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.09.2012 - 31.03.2014
Ejer
17.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via ALTK HOLDING ApS
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor ATK Invest IVS (Nu: ATK Invest ApS) kunne fremvise et overskud på 72' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ATK Invest IVS (Nu: ATK Invest ApS) kunne fremvise et underskud på 34' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 7' DKK (ATK Invest IVS (Nu: ATK Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 220' DKK (EDK ADMINISTRATION A/S (Nu: EDK ADMINISTRATION ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 113' DKK (EDK ADMINISTRATION A/S (Nu: EDK ADMINISTRATION ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 56' DKK (ATK Invest IVS (Nu: ATK Invest ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Andreas' netværk er Anja Toftegaard Kristensen.