Britta Lyngs
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 1989 (35 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SYDTHY SANDORM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.320' DKK SJ FRAGT A/S (2022) |
Største underskud: | -195' DKK Koldby Entreprenør A/S (Nu: Larsen Entreprenørforretning 2023 A/S) (2018-19) |
Største egenkapital: | 16.509' DKK SJ FRAGT A/S (2022) |
Største gæld: | 21.626' DKK SJ FRAGT A/S (2018) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos SJ FRAGT A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af BL-Bogholderiservice (11 år) |
Seed: 712909785
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1989 hos SYDTHY SANDORM ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Britta Lyngs i 10 år 10 måneder, før stoppet d. 8. marts 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor fiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 8. marts 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BL-Bogholderiservice
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
SJ FRAGT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.04.2024
Tidslinje (6)
-
SJ FRAGT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2024
Registreringsdato: 18.04.2024 -
Koldby Entreprenør A/S (Nu: Larsen Entreprenørforretning 2023 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.01.2022
Registreringsdato: 17.01.2022 -
Koldby Entreprenør A/S (Nu: Larsen Entreprenørforretning 2023 A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018
Blå bog (fortsat)
Britta har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2018 - 17.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.1989 - 08.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Britta Lyngs har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos Koldby Entreprenør A/S (Nu: Larsen Entreprenørforretning 2023 A/S) der præsenterede et overskud på 870' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos Koldby Entreprenør A/S (Nu: Larsen Entreprenørforretning 2023 A/S) der præsenterede et underskud på 195' DKK.
Britta har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 10 måneder fra 1989 til 2000 hos SYDTHY SANDORM ApS.