Christian Mørch Johansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | ProSikring I/S (Stifter) |
Største overskud: | 764' DKK PROSIKRING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -103' DKK PROSIKRING ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 1.111' DKK PROSIKRING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.166' DKK PROSIKRING ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos PROSIKRING ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af ProSikring I/S (10 år 11 måneder) |
Seed: 1343794220
Karrieren I Danmark startede i 2013 i ProSikring I/S i rollen som Stifter og Ejer. Det var sammen med forretningspartneren Michael Borre Rasmussen at Christian Mørch Johansen stiftede ProSikring I/S den dag i oktober 2013. Hvervet som Stifter og Ejer bestred Christian i 10 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 20. september 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen el-installation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C. Mørch Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PROSIKRING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2013 -
C. Mørch Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
MC Pro Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.09.2021
Registreringsdato: 09.09.2021 -
C. Mørch Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.09.2021
Registreringsdato: 09.09.2021 -
MC Pro Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.09.2021
Registreringsdato: 09.09.2021
Blå bog (fortsat)
Christian har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
27.12.2017 - 09.09.2021
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
22.11.2013 - 27.12.2017
Direktør og Reel ejer
22.11.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Christian Mørch Johansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C. Mørch Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 401' DKK. Gennem holdingselskabet C. Mørch Holding ApS har Christian derfor også andele i & .
Du kan se koncerndiagram for Christian Mørch Johansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PROSIKRING ApS kunne fremvise et overskud på 764' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor PROSIKRING ApS kunne fremvise et underskud på 103' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 645' DKK (PROSIKRING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 1.008' DKK (PROSIKRING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 401' DKK (C. Mørch Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Michael Borre Rasmussen.