Anne Sofie Irgens Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Velorista (Ejer) |
Største overskud: | 555.000' DKK COOP DANMARK A/S (2018) |
Største underskud: | -2.511.000' DKK COOP DANMARK A/S (2023) |
Største egenkapital: | 4.280.400' DKK COOP AMBA (2021) |
Største gæld: | 11.556.000' DKK COOP DANMARK A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COOP AMBA (5 år 11 måneder) |
Seed: 482180820
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2013 hos Velorista med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Anne Sofie Irgens Jacobsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anne i 4 år 5 måneder, før stoppet d. 23. marts 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. marts 2018.
Bestyrelsesposter (3)
-
DAFA Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2023 -
DAFA Holding I ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2023 -
DAFA Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (15)
-
COOP DANMARK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2024
Registreringsdato: 27.06.2024 -
COOP HOLDING A/S (Nu: FDB Holding af 3. maj 2024 A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.05.2024
Registreringsdato: 03.05.2024 -
DAFA Holding II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Anne har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2018 - 27.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2019 - 03.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne Sofie Irgens Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem hos COOP DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 555.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos COOP DANMARK A/S der præsenterede et underskud på 2.511.000' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2016 til 2022 hos COOP AMBA.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 59.600' DKK (Coop Invest A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.511.000' DKK (COOP DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 482.364' DKK (COOP HOLDING A/S (Nu: FDB Holding af 3. maj 2024 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1' DKK (COOP AMBA).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Kræn Østergård Nielsen.