Daniel Kvist
Erhvervsaktiv siden: | 3. feb. 2014 (10 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BDS Shipping I/S (Ejer) |
Største overskud: | 51' DKK RUP Holding IVS (Nu: RUP Holding ApS) (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 173' DKK RUP Holding IVS (Nu: RUP Holding ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 19' DKK RUP Holding IVS (Nu: RUP Holding ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af RUP Holding ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 2103249692
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2014 i BDS Shipping I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Joacim Olliver Gøgsig Larsen at Daniel Kvist stiftede BDS Shipping I/S den dag i februar 2014. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Daniel i 9 måneder, før fratrædelsen d. 27. november 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen speditører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. november 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RUP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Moxie Brokerage ApS
Via RUP Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Moxie Brokerage ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2019 -
RUP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2019
Repræsentant (1)
-
Fredericia Padel Federación
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Fredericia Padel Federación
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.08.2023
Registreringsdato: 14.08.2023 -
Moxie Brokerage ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2019
Registreringsdato: 01.04.2019 -
RUP Holding IVS (Nu: RUP Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.02.2019
Registreringsdato: 12.02.2019
Blå bog (fortsat)
Daniel har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.04.2019 - 15.05.2022
Direktør
01.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Stifter og Ejer
03.02.2014 - 27.11.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor RUP Holding IVS (Nu: RUP Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 51' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Daniel' netværk er Stefan Nordby Petersen.