Thomas Rubin Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. nov. 2013 (10 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niel A'spenso I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -41' DKK EXOTIC BEVERAGE IVS (2014-15) |
Største egenkapital: | 50' DKK Datoselskabet af 21. juni 2022 ApS (2023) |
Største gæld: | 0' DKK EXOTIC BEVERAGE IVS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Datoselskabet af 21. juni 2022 ApS (2 år 3 måneder) |
Seed: 50683380
Det startede i 2013 ved Niel A'spenso I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Patrik Bossen Asp at Thomas Rubin Nielsen stiftede Niel A'spenso I/S den dag i november 2013. Rollen som Ejer og Stifter bestred Thomas i , før stoppet den 15. november 2013.
Virksomheden opererede indenfor tøjforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 15. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Datoselskabet af 21. juni 2022 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Faarup Klit Invest ApS
Via Datoselskabet af 21. juni 2022 ApS -
BOLIGSELSKABET ROSENGÅRDEN ApS
Via Faarup Klit Invest ApS -
City Apartment 9000 ApS
Via Faarup Klit Invest ApS
Tidslinje (13)
-
Datoselskabet af 21. juni 2022 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.06.2022
Registreringsdato: 18.06.2022 -
EXOTIC BEVERAGE IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.02.2017
Registreringsdato: 10.02.2017 -
EXOTIC BEVERAGE IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.02.2017
Registreringsdato: 10.02.2017
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
18.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.09.2014 - 03.03.2016
Ejer
31.12.2015 - 10.02.2017
Bestyrelsesmedlem
03.03.2016 - 10.02.2017
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.05.2014 - 27.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.11.2013 - 15.11.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor EXOTIC BEVERAGE IVS kunne fremvise et underskud på 41' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Bo Tornøe Nørholm.