Bjørn Gestsson Stefansson
Erhvervsaktiv siden: | 21. sep. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | BGS Consult (Ejer) |
Største overskud: | 2.328' DKK Kompas Byggerådgivning ApS (2022) |
Største underskud: | -1.087' DKK HAGI HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 2.071' DKK Kompas Byggerådgivning ApS (2022) |
Største gæld: | 3.490' DKK Kompas Byggerådgivning ApS (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos HAGI HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAGI HOLDING ApS (9 år 11 måneder) |
Seed: 1796609293
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2013 ved BGS Consult som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bjørn Gestsson Stefansson der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Bjørn i 1 år, før fratrædelsen den 30. september 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HAGI HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
FERRUM HOLDING A/S
Via HAGI HOLDING ApS -
FERRUM A/S
Via FERRUM HOLDING A/S -
BGS CONSULT ApS
Via HAGI HOLDING ApS -
Kompas Gruppen ApS
Via HAGI HOLDING ApS -
Kompas Byggerådgivning ApS
Via Kompas Gruppen ApS
Direktørposter (4)
-
Kompas Gruppen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2021 -
Kompas Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.04.2021 -
HAGI HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2014 -
BGS CONSULT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.10.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Kompas Projektgranskning ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Kompas Projektgranskning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2021
Registreringsdato: 02.04.2021 -
Kompas Byggerådgivning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.04.2021
Registreringsdato: 02.04.2021
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
02.04.2021 - 18.06.2023
Direktør
02.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
30.03.2021 - 18.06.2023
Direktør
30.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
19.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
02.04.2021 - 30.03.2023
Ejerandel: 25%
Bjørn Gestsson Stefansson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HAGI HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.218' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Kompas Gruppen ApS (33,33%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Bjørn Gestsson Stefansson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Kompas Byggerådgivning ApS fremviste et overskud på 2.328' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor HAGI HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.087' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.009' DKK (Kompas Byggerådgivning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.999' DKK (Kompas Gruppen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.908' DKK (Kompas Byggerådgivning ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Peter Høegh Jensen.