Glennie Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2018 (6 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NemConnect ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 133' DKK Neeo Bovis DK ApS (2021) |
Største underskud: | -409' DKK Neeo ApS (2023) |
Største egenkapital: | 238' DKK Neeo Bovis DK ApS (2021) |
Største gæld: | 1.431' DKK Neeo ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Neeo Bovis DK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Neeo ApS (3 år 3 måneder) |
Seed: 1218277737
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2018 i NemConnect ApS som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Glennie Christensen købte en andel af virksomheden den 1. januar 2018 og havde en andel på 40%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Glennie af: IKAM HOLDING ApS. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Glennie i 2 år 7 måneder, inden stoppet d. 14. august 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor oversættelse og tolkning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Trio Group ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
Neeo ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2021 -
Neeo Bovis DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023 -
Trio Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2024
Tidslinje (10)
-
Trio Group ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Trio Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Neeo Bovis DK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Glennie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2020 - 28.04.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2018 - 14.08.2020
Bestyrelsesmedlem
07.09.2018 - 12.06.2019
Ejerandel: 33.34-49.99%
Glennie Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Trio Group ApS (100% ejerskab). Igennem sit holdingselskab Trio Group ApS har Glennie dermed også ejerandele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Glennie Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Neeo ApS fremviste et underskud på 409' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 409' DKK (Neeo ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -102' DKK (Neeo Bovis DK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.033' DKK (Neeo ApS).
En af de forbindelser som går igen i Glennie' netværk er Rune Bak Jensen.