Volkan Turan
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 2014 (9 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Maack & Partnere I/S (Ejer) |
Største overskud: | 74' DKK Maack & Partnere Inkasso ApS (2017) |
Største underskud: | -96' DKK Maack & Partnere Inkasso ApS (2018) |
Største egenkapital: | 70' DKK Maack & Partnere Inkasso ApS (2017) |
Største gæld: | 228' DKK Maack & Partnere Inkasso ApS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Maack & Partnere Inkasso ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af VT Consulting (5 år 7 måneder) |
Seed: 544801975
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2014 hos Maack & Partnere I/S med titlen som Ejer. Volkan Turan købte en part af virksomheden d. 3. november 2014 og havde dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Volkan af: Katrine Marie Nilsson. Titlen som Ejer bestred Volkan i 1 år 2 måneder, før stoppet d. 5. januar 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen juridisk bistand. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
VT Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
MEDEA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
MEDEA TRANSPORT ApS
Via MEDEA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
MEDEA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2022 -
MEDEA TRANSPORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
MEDEA TRANSPORT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
Plejecentralen ApS (Nu: MEDEA TRANSPORT ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.04.2023
Registreringsdato: 20.04.2023 -
MEDEA Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 16.03.2022
Registreringsdato: 16.03.2022
Blå bog (fortsat)
Volkan har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
16.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
16.03.2022 - 20.04.2023
Direktør og Reel ejer
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
18.05.2018 - 31.08.2021
Ejer
31.12.2020 - 31.08.2021
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
22.08.2016 - 31.12.2020
Ejerandel: 50%
Volkan Turan er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MEDEA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet MEDEA Holding ApS har Volkan derfor også ejerandele i MEDEA TRANSPORT ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Volkan Turan, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor MEDEA TRANSPORT ApS kunne offentliggøre et overskud på 13' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor MANSA Recruitment IVS (Nu: Royal Leasing IVS) kunne offentliggøre et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13' DKK (MEDEA TRANSPORT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 68' DKK (MEDEA TRANSPORT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (MEDEA Holding ApS).