Ulrik Andrés Tuemand
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2013 (11 år) |
Karrieren startede hos: | TinyElectronics (Ejer) |
Største overskud: | 188' DKK HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS) (2021) |
Største underskud: | -136' DKK HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 153' DKK Tuemand-Larsen Holding IVS (Nu: Tuemand-Larsen Holding ApS) (2022) |
Største gæld: | 412' DKK HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af HALL AUDIO ApS (10 år 1 måned) |
Seed: 1907781846
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2013 ved TinyElectronics i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Ulrik Andrés Tuemand der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Ulrik i 1 år, før fratrædelsen den 9. oktober 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 9. oktober 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tuemand-Larsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HALL AUDIO ApS
Via Tuemand-Larsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
HALL AUDIO ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.09.2014 -
Tuemand-Larsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.03.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Tuemand-Larsen Holding IVS (Nu: Tuemand-Larsen Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.03.2016
Registreringsdato: 17.03.2016 -
Tuemand-Larsen Holding IVS (Nu: Tuemand-Larsen Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 17.03.2016
Registreringsdato: 17.03.2016 -
TUEMAND IVS (Nu: HALL AUDIO ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 16.03.2016
Registreringsdato: 16.03.2016
Blå bog (fortsat)
Ulrik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
17.03.2016 - 21.03.2020
Ejer og Direktør
17.03.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
04.09.2014 - Stadig aktiv
Ejer
01.10.2014 - 16.03.2016
Reel ejer
17.03.2016 - 21.03.2020
Reel ejer
22.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.10.2013 - 09.10.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ulrik Andrés Tuemand er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tuemand-Larsen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 137' DKK. Gennem sit holdingselskab Tuemand-Larsen Holding ApS har Ulrik dermed også andele i HALL AUDIO ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Ulrik Andrés Tuemand, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS) landede et overskud på 188' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS) landede et underskud på 136' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7' DKK (HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 137' DKK (HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 137' DKK (HALL AUDIO IVS (Nu: HALL AUDIO ApS)).