Martin Dobel Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 18. okt. 2013 (10 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MG Markedssupport (Ejer) |
Største overskud: | 27.330' DKK JESPERS TORVEKØKKEN ApS (2022-23) |
Største underskud: | -4.931' DKK Jespers Torvekøkken Convenience A/S (2016-17) |
Største egenkapital: | 49.696' DKK JESPERS TORVEKØKKEN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 64.803' DKK JESPERS TORVEKØKKEN ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 397 årsværk hos JESPERS TORVEKØKKEN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MG Invest Holding ApS (9 år 4 måneder) |
Seed: 1982336321
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2013 i MG Markedssupport i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Martin Dobel Frederiksen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Martin i 9 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 22. januar 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 22. januar 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MG Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Partner2 APS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via MG Invest Holding ApS -
Seren Forsikringsmægler Aps
Via Partner2 APS -
FamTechInvest ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via MG Invest Holding ApS -
ViewAll ApS
Via FamTechInvest ApS
Direktørposter (1)
-
MG Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Convi Food ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
Jespers Torvekøkken Convenience A/S
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023 -
JESPERS TORVEKØKKEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.06.2023
Registreringsdato: 26.06.2023
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2023 - 26.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2023 - 26.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2023 - 26.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor JESPERS TORVEKØKKEN ApS kunne fremvise et overskud på 27.330' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MG Invest Holding ApS kunne fremvise et underskud på 87' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Martin Arthur Siggaard Rasmussen.